Archivo Documental
Listados 1201 - 1250 de 12584 totales
Signatura | Contenido | Acciones | Tamaño |
---|---|---|---|
AH-75-12 | Carta de la CE del PSOE a José Giral Pereira, Ministro de Estado (Barcelona, 19-01-1938). | 0.54 MB | |
AH-75-20 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Manuel Sánchez Arcas, Subsecretario de Propaganda (23-06-1938/ 03-09-1938). | 3.62 MB | |
AH-75-13 | Cartas de la CE del PSOE a diversos negociados del Ministerio de Estado (Barcelona, 01-11-1938 y 22-11-1938). | 0.53 MB | |
AH-75-14 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Joaquín Rodríguez, Secretario Político del Ministro de Estado (Madrid, 21-09-1936/ 04-05-1937). | 1.09 MB | |
AH-75-15 | Carta a la CE del PSOE del Servicio de Prensa Extranjera (Barcelona, 24-06-1938) Boletines de Prensa Extranjera/Ministerio de Estado. Servicio Especial de Prensa Extranjera. Valencia, Barcelona: Ministerio de Estado (10-1937/ 20-01-1938). | 95.13 MB | |
AH-75-16 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Alfredo Nistal Martínez, Subsecretario de Estado (Valencia, 23-03-1937/ 04-05-1937). | 1.61 MB | |
AH-75-17 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Carlos Esplá, Subsecretario de Estado (Valencia, Barcelona, 27-08-1937/ 03-03-1938). | 1.61 MB | |
AH-75-18 | Correspondencia entre la CE del PSOE y la Subsecretaría de Estado (Barcelona, 12-03-1938/ 29-09-1938) Contiene: Nota de la Embajada de Francia en España (Barcelona, 24-09-1938). | 1.8 MB | |
AH-75-19 | Correspondencia entre la CE del PSOE y diversas secciones de la Subsecretaría de Propaganda. (Valencia, Barcelona, 05-08-1937/ 26-09-1938). | 1.17 MB | |
AH-75-21 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Santiago Casares Quiroga, Ministro de la Gobernación, D.Enrique de Francisco, (Madrid, 03-12-1932/ 05-08-1933). | 48.97 MB | |
AH-75-22 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Diego Martínez Barrios, Ministro de la Gobernación (Madrid, 28-09-1933/ 06-10-1933). | 2.35 MB | |
AH-75-23 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Manuel Rico Avello, Ministro de la Gobernación (Madrid, 09-10-1933/ 18-01-1934) Contiene: Telegramas enviados a la CE del PSOE por el Presidente Sociedad de Valdecaballeros y por López Quero desde Bailen (08-10-1933 | 18.17 MB | |
AH-75-24 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Diego Martínez Barrios, Ministro de la Gobernación (Madrid, 26-01-1934/ 14-03-1934). | 2.62 MB | |
AH-75-25 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Rafael Salazar Alonso, Ministro de la Gobernación (Madrid, 26-03-1934/ 31-08-1934). Contiene: Instancia dirigida al Ministro de la Gobernación por Anastasio de Gracia Villarrubia y Juan Simeón Vidarte, en representa | 2.68 MB | |
AH-75-26 | Carta de la CE del PSOE al Ministro de la Gobernación (Madrid, 04-02-1936). | 0.34 MB | |
AH-75-27 | Carta de la CE del PSOE a Angel Galarza Gago, Ministro de la Gobernación (Valencia, 15-02-1937). | 0.41 MB | |
AH-75-28 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Julián Zugazagoitia Mendieta, Ministro de la Gobernación (Valencia, Barcelona, 31-05-1937/ 30-12-1937) Contiene: Relación de personas propuestas por el PSOE para formar parte de los Tribunales de Urgencia contra Del | 3.96 MB | |
AH-75-29 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Paulino Gómez Sáiz, Ministro de la Gobernación (Barcelona, 13-05-1938/ 12-01-1939) Contiene: Copia traducida de un artículo aparecido en "Le Journal" de París el (13-07-1938) referente a Cataluña. Manifiesto de Los | 24.01 MB | |
AH-76-13 | Correspondencia entre la CE del PSOE y la Sección de Pasaportes y Salvoconductos de la Dirección General de Seguridad (Barcelona, 12-01-1938/ 07-12-1938). | 2.85 MB | |
AH-75-30 | Carta de la CE del PSOE a la Dirección General de Estadística (Madrid, 07-02-1933).. | 0.32 MB | |
AH-75-31 | Correspondencia entre la CE del PSOE y José Calviño. Director General de la Administración (Madrid, 17-01-1933/ 04-05-1933). | 3.31 MB | |
AH-75-32 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Director General de la Administración (Madrid, 22-05-1933/ 12-08-1933). | 1.64 MB | |
AH-75-33 | Carta de Julio Luelmo, Director General de la Administración Local a la CE del PSOE (Madrid, 10-09-1936). | 0.32 MB | |
AH-75-34 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Angel Lacort, Director General de la Administración Local (Barcelona, 25-08-1938/ 30-09-1938) Contiene: Copia de la comunicación dirigida al Gobernación Civil de Murcia por el Director General de la Administración L | 2.14 MB | |
AH-76-1 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Director General de Seguridad (Madrid, 11-08-1936/ 01-11-1936) Contiene: Copia del telegrama del Ministro de Estado al Director General de Seguridad (11-09-1936) Relación de propuestas del PSOE para guardias de s | 10.53 MB | |
AH-76-2 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Wenceslao Carrillo, Director General de Seguridad (Valencia, 08-01-1937/ 15-02-1937). | 1 MB | |
AH-76-3 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Ricardo Burillo, Director General de Seguridad (Valencia, 07-09-1937/ 30-10-1937). | 2.12 MB | |
AH-76-4 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Carlos de Juan, Director General de Seguridad (Barcelona, 07-11-1937/ 06-12-1937). | 2.41 MB | |
AH-76-5 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Paulino Gómez Saiz, Director General de Seguridad (Barcelona, 02-04-1938 y 06-04-1938). | 1.11 MB | |
AH-76-6 | Cartas de la CE del PSOE al Director General de Seguridad (Barcelona, 27-07-1938/ 10-12-1938). | 0.82 MB | |
AH-75-35 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Director General de Seguridad (Madrid, 31-03-1936/ 17-07-1936). | 4.04 MB | |
AH-76-7 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Comisario General de Investigación Social (Barcelona, 19-07-1938/ 31-12-1938). | 1.46 MB | |
AH-76-8 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Paulino Romero Almaraz, Comisario General de Orden Público de Cataluña (Barcelona, 10-06-1938/ 14-01-1939). | 3.57 MB | |
AH-76-9 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Vicente Girauta, Comisario General de Seguridad de Madrid (Barcelona, Madrid, 14-10-1938 y 25-10-1938). | 0.79 MB | |
AH-76-10 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Inspector Especial de Servicios del Cuerpo de Seguridad (Grupo Civil) (Barcelona, 04-11-1938/ 17-12-1938). | 1.63 MB | |
AH-76-11 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Inspector General del Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado) (Barcelona, 30-11-1938/ 23-12-1938) Contiene: Programa del Festival Hípico organizado por la Inspección General del Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniforma | 2.61 MB | |
AH-76-12 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Jefe Superior de Policía (Madrid, 12-08-1936/ 22-10-1936). | 5.27 MB | |
AH-76-14 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Gabriel Morón Díaz, Subdirector General de Seguridad (Valencia, 17-06-1937 y 19-06-1937). | 0.5 MB | |
AH-76-15 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Subdirector General de Seguridad (Valencia, 14-11-1938/ 09-12-1938). | 0.96 MB | |
AH-76-16 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Jefe del 36 Grupo de Asalto (Barcelona, 06-07-1938 / 28-11-1938). | 1.15 MB | |
AH-76-17 | Carta de la Secretaría Particular del Inspector General de la Guardia Civil a la CE del PSOE (Madrid, 01-04-1936). | 0.33 MB | |
AH-76-18 | Carta de la Jefatura del Parque Móvil de los Ministerios Civiles, Vigilancia y Seguridad (Barcelona, 29-10-1938). | 0.34 MB | |
AH-76-19 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Enrique López Sevilla, Secretario del Ministro de la Gobernación (Barcelona, 19-01-1938/ 31-12-1938). Contiene: Copia de la carta dirigida por el Secretario General de Izquierda Republicana al Ministro de Gobernació | 1.93 MB | |
AH-76-20 | Cartas de la CE del PSOE a Carlos Esplá, Subsecretario de Gobernación (Madrid, 22-12-1932 y 01-03-1933). | 0.49 MB | |
AH-76-21 | Carta de Bibiano Fernández-Osorio Tafall, Subsecretario de Gobernación, a la CE del PSOE (Madrid, 11-06-1936). | 0.27 MB | |
AH-76-22 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Wenceslao Carrillo, Subsecretario de Gobernación (Madrid, Valencia, 18-09-1936/ 19-12-1936). | 1.44 MB | |
AH-76-24 | Cartas de la CE del PSOE a Carlos Rubiera, Subsecretario de Gobernación. (Valencia, 22-01-1937/ 21-04-1937). | 1.14 MB | |
AH-76-25 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Juan Simeón Vidarte, Subsecretario de Gobernación (Valencia, 20-05-1937/ 27-08-1937) Contiene: Carta de la Federación Socialista Provincial de Ciudad Real a la CE del PSOE comunicando su protesta por la aceptación d | 17.01 MB | |
AH-76-26 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Rafael Méndez, Subsecretario de Gobernación (Valencia, Barcelona, 07-09-1937/ 24-10-1938) Contiene: Informe sobre José Rioboo y del Río Carta de la Agrupación Socialista de Valencia a la CE del PSOE (05-04-1938) Inf | 14.15 MB | |
AH-76-23 | Cartas de Sócrates Gómez, Secretario Particular del Subsecretario de Gobernación,a la CE del PSOE (Madrid, 21-09-1936 y 31-10-1936). | 0.47 MB |