Archivo Documental
Listados 1151 - 1200 de 12584 totales
Signatura | Contenido | Acciones | Tamaño |
---|---|---|---|
AH-74-12 | Carta de la CE del PSOE al Consulado de España en la República Argentina. (23-03-1937). | 0.37 MB | |
AH-74-13 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Marcelino Pascua, Director General de Sanidad (Madrid, 17-10-1932/ 18-05-1933). | 3.82 MB | |
AH-74-14 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Julio Bejarano, Director General de Sanidad (Madrid, 22-05-1933 / 22-08-1933). | 3.18 MB | |
AH-77-31 | Carta de Magistrado Juez General de Contrabando por Evasión de capitales a la CE del PSOE (Barcelona, 07-09-1938). | 0.39 MB | |
AH-74-15 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Vicente Uribe Galdeano, Ministro de Agricultura (Madrid, Valencia, 08-10-1936/ 04-06-1937). | 0.72 MB | |
AH-74-16 | Carta del Servicio de Publicaciones de la Dº General de Agricultura a la CE del PSOE (Valencia, 14-06-1937). | 0.15 MB | |
AH-74-17 | Correspondencia entre la CE del PSOE y la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias. (Madrid, 24-09-1936 y 30-09-1936). | 0.87 MB | |
AH-74-18 | Cartas de la CE del PSOE a Adolfo Vázquez Humasqué, Subsecretario del Ministerio de Agricultura (Madrid, Valencia, 02-06-1936/ 25-07-1937). | 0.78 MB | |
AH-74-19 | Carta de Emilio Palomo Aguado, Ministro de Comunicaciones, a la CE del PSOE (Madrid, 14-10-1933). | 0.18 MB | |
AH-74-26 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Bernardo Giner de los Ríos, Ministro de Comunicaciones. (Madrid, 06-06-1936/ 30-09-1936). | 0.81 MB | |
AH-74-27 | Carta de Vicente Gaspar Soler, Director General de Ferrocarriles, Tranvías y Transporte por Carretera a la CE del PSOE, y respuesta a este por Ramon Lamoneda. (Valencia, 08-03-1937). | 0.47 MB | |
AH-74-28 | Carta de la CE del PSOE a Fernando Valera, Subsecretario de Comunicaciones (Valencia, 11-01-1937) Contiene: Carta de la Agrupación Socialista de Alcoy a la CE del PSOE (Alcoy 04-01-1937). | 0.56 MB | |
AH-74-22 | Carta de la CE del PSOE a la Dirección General de Radio Difusión (Barcelona, 09-12-1938). | 0.19 MB | |
AH-74-23 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Bernardo Giner de los Ríos, Ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas (Valencia, Barcelona, 18-05-1937/ 07-03-1938) Contiene: Telegramas de la Federación Provincial Socialista de Murcia y de Amando Muñ | 7.03 MB | |
AH-74-24 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Ricardo Gasset, Subsecretario de Comunicaciones (Barcelona, 31-06-1938/ 18-01-1939). | 0.98 MB | |
AH-74-25 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Elfidio Alonso Rodríguez, Subsecretario de Obras Públicas (Barcelona, 05-03-1938 / 16-03-1938). | 1.39 MB | |
AH-74-20 | Cartas de la CE del PSOE A Carlos Montilla, Director General de Ferrocarriles (Madrid, 03-06-1933 y 07-09-1933). | 0.77 MB | |
AH-74-21 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Emilio Palomo Aguado, Subsecretario del Ministerio de Comunicaciones (Madrid, 03-03-1933/ 15-06-1933). | 2.04 MB | |
AH-74-38 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Comisario delegado de Guerra de la Jefatura de Sanidad del Ejercito de Tierra (Valencia, 03-08-1937 y 10-09-1938) Correspondencia entre la CE del PSOE y Fernando Mira Rubio, Comisario Político de la 2ª Comandanci | 1.24 MB | |
AH-74-44 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Antonio Alonso Martínez, Secretario Particular del Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional (Barcelona, 19-09-1938/ 02-10-1938). | 0.74 MB | |
AH-75-7 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Alfonso Játiva, Subsecretario de Marina (Barcelona, 20-12-1938/ 02-01-1939). | 1.12 MB | |
AH-74-49 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Pedro Lagraba, Secretarlo General del S.I.M. (Barcelona, 11-05-1938/ 08-09-1938). | 1.56 MB | |
AH-74-29 | Telegrama a la CE del PSOE de la 150 Brigada Internacional (Madrid, 11-08-1937). | 0.5 MB | |
AH-74-30 | Cartas de la CE del PSOE a Belarmino Tomás, Comisario General de Aviación (Barcelona, 02-06-1938/ 22-12-1938). | 0.99 MB | |
AH-74-31 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Comisariado General de Electricidad (Barcelona, 09-12-1938 y 12-12-1938). | 0.47 MB | |
AH-74-32 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Crescenciano Bilbao Castellano, Subcomisario General de Guerra (Barcelona, 26-11-1937/ 16-11-1938). | 1.82 MB | |
AH-74-33 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Bruno Alonso, Comisario General de la Flota de la República. (Valencia, Cartagena, Barcelona 09-09-1937/ 10-10-1938). | 2.43 MB | |
AH-74-34 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Bibiano Fernandez Osorio-Tafall, Comisario General del Ejército de Tierra (Barcelona , 24-09-1938/ 05-01-1939). | 2.62 MB | |
AH-74-35 | Carta de la Comisión de Auxilio Femenino a la CE del PSOE (Barcelona, 23-11-1938). | 0.28 MB | |
AH-74-36 | Correspondencia entre la CE del PSOE y mandos, unidades y tropa del Ejército de Tierra (14-08-1936/ 02-02-1939). | 14.65 MB | |
AH-74-37 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Julio Bejarano, Jefe de Sanidad del Ejército de Tierra (Valencia, Barcelona 03-07-1937/ 18-02-1938). | 8.05 MB | |
AH-74-39 | Correspondencia de la CE del PSOE con: Comisario General Fuerzas Aéreas (Barcelona 24-06-1938) Comisario Político de las Fuerzas Aéreas, Máximo de Dios (Valencia, Barcelona, 11-08-1937/ 29-11-1938) Delegado Político Fuerzas Aéreas, Amós Ruiz Lecina (Vale | 7.94 MB | |
AH-74-41 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Miguel Armentía Núñez, Presidente de la Junta de Compras de Material (Barcelona, 26-07-1938/ 15-09-1938). | 0.84 MB | |
AH-74-40 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Salvador Ros, Secretario del Estado Mayor de Marina (Barcelona, 18-08-1938 y 05-10-1938). | 0.75 MB | |
AH-74-42 | Carta de Francisco Cruz Salido, Secretario del Ministro de Defensa Nacional a la CE del PSOE (Barcelona, 31-12-1938). | 0.3 MB | |
AH-74-43 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Julián Zugazagoitía Mendieta, Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional (Barcelona, 09-04-1938/ 19-01-1939) Contiene: Escrito de la Fracción Socialista del DEIDE a la CE del PSOE (Valencia, 25-06-1938). | 19.34 MB | |
AH-74-45 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Pedro Lurueña Torres, Jefe de la Brigada Ejecutiva del Servicio de Investigación Militar. (Barcelona, 31-12-1938/02-01-1939). | 0.51 MB | |
AH-74-46 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Santiago Garcés, Jefe del Servicio de Investigación Militar (Barcelona, 23-05-1938/ 05-12-1937) Contiene: Certificado de la J.S.U. de Mallorca a favor de Tomás Luis Sabater (Barcelona, 10-05-1938) Carta de la Fracci | 11.52 MB | |
AH-74-47 | Carta de Enrique Francés, Jefe de la Demarcación de Levante del SIM a la CE del PSOE (Valencia, 02-11-1938). | 0.2 MB | |
AH-74-48 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Jefe de la Demarcación del SIM de Madrid. (Barcelona, Madrid 10-09-1938/ 13-01-1939). | 0.88 MB | |
AH-75-1 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Alejandro Otero Fernández, Subsecretario de Armamento (Valencia, Barcelona, 23-08-1937/ 14-01-1939) Contiene: Carta de Perea Peña a la CE del PSOE (Valencia, 26-09-1937) Carta de Amador Marín a la CE del PSOE (Barce | 18.61 MB | |
AH-75-2 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Anastasio de Gracia, Comisario General de la Subsecretaría de Armamento (Valencia, Barcelona, 15-07-1937/ 19-10-1938) Contiene: Informe de Antonio Iturrioz sobre su gestión como Inspector de Fabricación de las provin | 12.48 MB | |
AH-75-3 | Correspondencia entre la CE del PSOE y F.S. García Sánchez, Jefe de la Oficina Reguladora del Transporte Marítimo (Barcelona, 28-05-1938/ 18-01-1939). | 25.05 MB | |
AH-75-4 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Francisco Azorín, Sección de Obras de la Subsecretaría de Armamento (Barcelona, 09-03-1938 y 12-03-1938). | 0.69 MB | |
AH-75-5 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Antonio Camacho, Subsecretario de Aviación (Valencia, 06-07-1937/ 24-10-1937) Contiene: Carta de Pedro Ortega a la CE del PSOE (Madrid, 02-07-1937). | 1.16 MB | |
AH-75-6 | Correspondencia entre la CE del PSOE y el Subsecretario de Marina (Valencia, 19-10-1937 y 21-10-1937). | 0.66 MB | |
AH-75-8 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Antonio Fernández Bolaños, Subsecretario del Ejército de Tierra (Valencia, Barcelona 18-10-1937/ 22-03-1938). Contiene: Cartas del Secretariado Provincial de Granada de la Federación Española de Trabajadores de la T | 22.79 MB | |
AH-75-9 | Correspondencia entre la CE del PSOE y las secciones de Información y Control y Organización y Movilización (Barcelona, 14-06-1938/ 12-12-1938) Contiene: Correspondencia entre la CE del PSOE y la Agrupación Socialista de Refugiados de Aragón (Barcelona, | 3.5 MB | |
AH-75-10 | Correspondencia entre la CE del PSOE y Claudio Diamantino, Secretario Particular del Subsecretario del Ejército de Tierra (Barcelona, 17-01-1938 y 11-03-1938). | 0.72 MB | |
AH-75-11 | Saluda de Julio Álvarez del Vayo, Ministro de Estado a la CE del PSOE (Valencia, 12-02-1937). | 0.32 MB |