Archivo Documental
Listados 8851 - 8900 de 12584 totales
Signatura | Contenido | Acciones | Tamaño |
---|---|---|---|
ALJA-432-15 | Carta de Francisco Martínez de la Vega a Mercedes Briel (México, D.F., 01-04-1971). | ||
ALJA-432-14 | Carta de H.F. Martínez de Murguia (Libros) a la Librería La Enseñanza Católica (Madrid, 02-04-1964). | ||
ALJA-432-16 | Carta de Alfredo Masi a Mercedes Briel (La Plata-Argentina, 02-10-1971). | ||
ALJA-432-17 | Carta de Eleonora Pacheco de Quesada a Mercedes Briel (Los Polvorines, 31-05-1962). | ||
ALJA-420-9 | Carta de José Puche Álvarez a Antonio López Silanes, Presidente de la Cámara Española de Comercio e Industria en México (22-08-1963). | ||
ALJA-432-18 | Carta de Rafael Rade Morió a Mercedes Briel (Buenos Aires, 24-11-1971). | ||
ALJA-432-19 | Carta dirigida a Vicente Salas Viu, Secretario de la Junta de Cultura Española (Sección Chile) con remitente desconocido. | ||
ALJA-432-20 | Carta de Joaquín Satrustegui a D. Juan Carlos de Borbón y nota hecha pública por D. Juan de Borbón, Jefe de la Casa Real Española (Madrid, Estoril, 19-07-1969/ 20-07-1969). | ||
ALJA-432-21 | Carta de Fernando Valera a José Asensio (París, 03-11-1950). | ||
ALJA-441-8 | Carta de Luis Jiménez de Asúa a Basols, Ministro de México en París (Ginebra, 24-01-1939). | ||
ALJA-438-12 | Informe del Consejo de Ministros de España sobre el conflicto Italo-Abisinio (Ginebra, 12-09-1935/ 24-04-1936). - Telegramas del Ministerio de Estado a los embajadores de España en Roma, Berna, La Haya, Oslo y Helsinki (25-04-1936/ 04-05-1936). Telegr | ||
ALJA-438-13 | Contabilidad: Duplicados de comprobantes de cuentas de gastos generales enviados al Ministerio de Estado por la Secretarla de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del 2" Trimestre del año 1938 (Ginebra, 05-1938). | ||
ALJA-438-14 | Contabilidad: Duplicado de comprobantes de cuentas de gastos de material enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del 3er. y 4" trimestre del año 1938 (Ginebra, 05-1938/ 11-1938). | ||
ALJA-438-15 | Contabilidad: Duplicados de comprobantes de cuentas de gastos de carácter social enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del 3º y 4º Trimestre del año 1938 (Ginebra, 07-1938/ 10-1938). | ||
ALJA-438-16 | Contabilidad: Mayor de gastos generales enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del año 1937 (Ginebra, 10-08-1938). | ||
ALJA-438-17 | Contabilidad: Facturas de gastos generales enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del año r 1938 (Ginebra, 06-08-1938). | ||
ALJA-438-18 | Contabilidad: Duplicados de comprobantes de cuentas de gastos generales enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del 3º y 4º trimestre de 1938 (Ginebra, 08-1938/ 11-1938). | ||
ALJA-438-19 | Contabilidad: Triplicado de comprobantes de cuentas de gastos de dietas enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del 3º y 4º trimestre del año 1938 (Ginebra, 09-1938/ 10-1938). | ||
ALJA-438-20 | Contabilidad: Duplicado de comprobantes de cuentas de gastos de alquileres enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del 3º y 4º trimestre del año 1938 (Ginebra, 09-1938/10-1938). | ||
ALJA-438-21 | Contabilidad: Triplicado de comprobantes de cuentas de gastos de personal auxiliar enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones del 3" y 4" trimestre de 1938) (Ginebra, 09-1938/ 12-1938). | ||
ALJA-439-1 | Contabilidad: Facturas pagadas de cuentas de gastos generales enviadas al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la (Ginebra, 10-1938/ 12-1939). | ||
ALJA-439-2 | Contabilidades: Gastos de cuentas de bancos y aduanas (Ginebra, París, 27-07-1938/ 02-02-1939). | ||
ALJA-439-3 | Contabilidad: Cuentas de gastos generales enviados al Ministerio de Estado por la Secretaría de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones de los años 1937 y 1938 (Ginebra, 1937 / 03-10-1938). | ||
ALJA-439-4 | Contabilidad: Cuentas de gastos generales del Consulado -General de España en Suiza enviadas al Ministerio de Estado (Ginebra, 11-12-1936/ 08-09-1938). | ||
ALJA-439-5 | Contabilidad: Cuentas de gastos generales de la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones enviadas al Ministerio de Estado (Ginebra, 10-01-1939). | ||
ALJA-439-6 | Despachos dirigidos a la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones por el M2 de Estado: situación económica, nombramientos de personal de la Sociedad de Naciones, etc. (Barcelona, 26-01-1938/ 25-10-1938). Contiene: - Informe sobre la Comisión consu | ||
ALJA-439-7 | Despachos dirigidos a la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones por el MS de Estado: visitas, nombramiento de personal de la Sociedad de Naciones, discurso de Juan Negrín (Barcelona, 30-11-1938/ 13-12-1939). | ||
ALJA-440-1 | Despachos dirigidos al Ministro de Estado por la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones: envío de documentos, presupuestos, bombardeo de ciudades abiertas, comisión de control de la retirada de "voluntarios en España, avituallamiento y auxilio a | ||
ALJA-440-2 | Despachos dirigidos al Ministro de Estado por la Delegación Española ante la Sociedad de Naciones: bombardeo de ciudades abiertas, visitas, retirada de voluntarios, auxilio a los refugiados españoles, situación económica, exposición de los cuadros del Mus | ||
ALJA-440-3 | Telegramas cruzados entre la Delegación y el Ministerio de Estado (11-1938/ 01-1939). | ||
ALJA-440-4 | Documentación relativa a la 19ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad de Naciones celebrada en el mes de Septiembre de 1938: Relación y régimen interno de la representación española, informes preliminares, actas de las sesiones, discurso de Julio Álvarez del | ||
ALJA-440-5 | Documentación relativa a la 19ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad de Naciones celebrada en el raes de Septiembre de 1938: Informe de Luis Jiménez de Asúa sobre su labor en la Primera Comisión de la citada Asamblea (Ginebra, 15-11-1938). | ||
ALJA-440-6 | Documentación de la 104 sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones sobre control de la retirada de España de los combatientes no españoles (Ginebra, 11-1938/ 01-1939). | ||
ALJA-441-1 | Memoria de la 103 Sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones sobre higiene rural en Sudamérica, avituallamiento de los refugiados, reducción y limitación de armamentos, protección de la población civil contra los bombardeos aéreos, situación en España | ||
ALJA-441-10 | Carta de Andrés Berdejo Echart a Luis Jiménez de Asúa (París, 16-09-1938). | ||
ALJA-441-11 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y Jerónimo Bugeda (Ginebra, París, 03-01-1938/ 05-01-1939). | ||
ALJA-441-12 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y Víctor Conde (Ginebra, Barcelona, 02-12-1938/ 13-01-1939). | ||
ALJA-441-13 | Carta de Luis Jiménez de Asúa al Consulado General de Suiza en París (Ginebra, 18-01-1939). | ||
ALJA-441-14 | Telegramas y comunicación enviados a Luis Jiménez de Asúa del Consulado de España en Tánger (Tánger, 10-11-1938). | ||
ALJA-441-15 | Cartas del Consulado General de España en Uruguay a Luis Jiménez de Asúa (Montevideo, 27-08-1938).Contiene: Manifiesto de el Comité Pro Autonomía de la Venezia Giulia a la opinión pública mundial. | ||
ALJA-441-16 | Correspondencia entre Cipriano de Rivas Cherif, Pedro Portas y el Secretario General de la Sociedad de Naciones (Ginebra, 12-08-1937 / 03-11-1938). | ||
ALJA-441-17 | Carta de Luis Jiménez de Asúa a Natalio Díaz Sama (Ginebra, 30-12-1938). | ||
ALJA-441-18 | Carta de la Delegación Permanente de Lituania ante la Sociedad de Naciones a Luis Jiménez de Asúa (Ginebra, 29-12-1938). | ||
ALJA-441-19 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y la Embajada de España en Moscú (Ginebra, Moscú, 05-12-1938/ 21-01-1939). | ||
ALJA-441-2 | Circulares de la Sección de Información de la Sociedad de Naciones: presupuestos, estadísticas de comercio internacional de 1937, anuario militar de 1938, gastos militares mundiales (Ginebra, 09-01-1939/ 11-01-1939). | ||
ALJA-441-20 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y la Embajada de España en París (Ginebra, París, 14-09-1938/ 12-03-1939). Contiene: - Credencial autorizando a Julio Álvarez del Vayo para cobrar los fondos destinados a la Delegación Permanente ante las Nacione | ||
ALJA-441-21 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y la Embajada de España en Santiago de Chile (Ginebra, Santiago de Chile, 27-01-1939/ 04-02-1939). | ||
ALJA-441-22 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y Antonio Fabra Ribas, de la Legación de España en Berna (Ginebra, Berna, 10-01-1938/ 14-02-1939). Contiene: - Telegramas enviados por Antonio Fabra al Ministerio de Estado (10-02-1939 y 14-02-1939). - Rela | ||
ALJA-441-23 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y Francisco Fontdevila (Ginebra, París, 05-11-1938/ 11-11-1938). Contiene: Informe confidencial sobre personal español en la Oficina Internacional de Trabajo. | ||
ALJA-441-24 | Correspondencia entre Luis Jiménez de Asúa y Manuel Gabarain (Ginebra, París, 25-09-1938/ 06-12-1938). |